KRS 0000010085
NIP7122632957
REGON43224777200000
NazwaPZL INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPZL INWEST
Data rejestracji 27 kwi 2001 (23 lata temu) 27 kwi 2001
Data usunięcia 20 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH, 1, ŚWIDNIK, 21-045, ŚWIDNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12439500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #F BUDOWNICTWO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #J POŚREDNICTWO FINANSOWE #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7513 KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEWYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-ŚWIDNIK" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-04-27
2012-01-20
124395 UDZIAŁÓW 12439500 PLN
004207330
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE -CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WALDEMAR FRANCISZEK KIJANKO
PREZES ZARZĄDU
2001-04-27
2004-06-17
KORNELIUSZ MAREK DUBICKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-17
2012-01-20
2001-04-27
2012-01-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-27
2012-01-20
PZL INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-27
2012-01-20
ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH, 1, ŚWIDNIK, 21-045, ŚWIDNIK, POLSKA
2001-04-27
2012-01-20
222 - DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA
2001-04-27
2012-01-20
223 - REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2001-04-27
2012-01-20
37 - ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
2001-04-27
2012-01-20
F - BUDOWNICTWO
2001-04-27
2012-01-20
G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2001-04-27
2012-01-20
63 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
2001-04-27
2012-01-20
J - POŚREDNICTWO FINANSOWE
2001-04-27
2012-01-20
K - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2001-04-27
2012-01-20
7513 - KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA
2001-04-27
2012-01-20
926 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie