KRS 0000009873
NIP7810041282
REGON00138101000000
Nazwa"WARTABAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWARTABAU
Data rejestracji 30 kwi 2001 (23 lata temu) 30 kwi 2001
Data usunięcia 26 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GÓRKI, 7A, POZNAŃ, 60-204, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 26000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7810041282
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #2362Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHTOMASZ WOJCIECH MOCEK
Beneficjent
ALICJA MARIA MOCEK
reprezentant
TOMASZ WOJCIECH MOCEK
reprezentant
TOMASZ WOJCIECH MOCEK
Wspólnik
2001-04-30
2018-10-26
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
JANUSZ WOJCIECH KULESZA
Wspólnik
2001-04-30
2018-01-31
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.000,00 ZŁ.
WOJCIECH SIWA
Wspólnik
2004-01-28
2010-03-05
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ.
Wspólnik
2018-04-12
2018-10-26
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
63954155700000
JANUSZ WOJCIECH KULESZA
Likwidator
2006-01-12
2009-07-16
TOMASZ WOJCIECH MOCEK
Likwidator
2006-01-12
2018-01-31
TOMASZ WOJCIECH MOCEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADANIE 93% UDZIAŁÓW JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
JANUSZ WOJCIECH KULESZA
DYREKTOR DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
2004-01-28
2006-01-12
TOMASZ WOJCIECH MOCEK
DYREKTOR D/S ROBÓT POZA GRANICAMI KRAJU
2001-04-30
2004-01-28
TOMASZ WOJCIECH MOCEK
DYREKTOR DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
2004-01-28
2006-01-12
WOJCIECH SIWA
DYREKTOR
2001-04-30
2002-11-13
JANUSZ WOJCIECH KULESZA
DYREKTOR D/S ROBÓT POZA GRANICAMI KRAJU
2001-04-30
2004-01-28
TOMASZ WOJCIECH MOCEK
PREZES ZARZĄDU
2018-01-31
2018-10-26
2001-04-30
2006-01-12
"WARTABAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-01-12
2018-01-31
"WARTABAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI
2001-04-30
2016-09-30
HELENY SZAFRAN, 1, POZNAŃ, 60-693, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie