KRS 0000009813
NIP5681493577
REGON13086279000000
Nazwa"HIDRIA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHIDRIA POLSKA
Data rejestracji 27 kwi 2001 (23 lata temu) 27 kwi 2001
Data usunięcia 23 mar 2018 23 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE, 9, PUŁTUSK, 06-100, PUŁTUSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAHOLDING HIDRIA D.O.O.
Wspólnik
2001-04-27
2018-03-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
ZORAN SCHENK
Prokurent
2002-09-13
2004-05-05
SAMOISTNA
ALEKSANDER KOS
Prokurent
2004-05-05
2006-03-01
SAMOISTNA
LESZEK MARIAN ŁĄCZYŃSKI
Prokurent
2008-01-25
2010-06-17
PROKURA SAMOISTNA
SŁAWOMIR MILEWSKI
Prokurent
2008-01-25
2014-12-18
PROKURA SAMOISTNA
NASTJA KLAJ
Likwidator
2017-01-12
2018-03-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PETER GASPERLING
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-27
2001-06-25
PETER GASPERLIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-25
2006-03-01
ALEKSANDER KOS
PREZES ZARZĄDU
2006-03-01
2008-01-25
IRENA RUPNIK
PREZES ZARZĄDU
2008-01-25
2014-09-23
VOJKO SEDEJ
PREZES ZARZĄDU
2014-09-23
2017-01-12
2001-04-27
2002-09-13
PERLES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-13
2017-01-12
"HIDRIA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-27
2011-03-15
SOLNA, 3 A, PUŁTUSK, 06-100, PUŁTUSK, POLSKA
2011-03-15
2014-11-19
WARSZAWSKA, 44, PUŁTUSK, 06-100, PUŁTUSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie