KRS 0000009559
REGON27383135300000
NazwaFIRMA HANDLOWA "ROLBUD" A. I I. KARPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFIRMA HANDLOWA "ROLBUD" A. I I. KARPIŃSCY
Data rejestracji 25 kwi 2001 (23 lata temu) 25 kwi 2001
Data usunięcia 06 lip 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres PSZCZYŃSKA, 148A, ŻORY, 44-240, ŻORY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓWKAZIMIERZ KARPIŃSKI
Wspólnik
2001-04-25
2005-06-06
IWONA BARBARA TOMALA KARPIŃSKA
Wspólnik
2001-04-25
2012-07-06
AGNIESZKA KARPIŃSKA
Wspólnik
2005-06-06
2009-10-14
STANISŁAW KARPIŃSKI
Wspólnik
2009-10-14
2011-02-09
AGNIESZKA KARPIŃSKA
Wspólnik
2011-02-09
2012-07-06
PIOTR KARPIŃSKI
Wspólnik
2011-02-09
2012-07-06
MARIAN KARPIŃSKI
Prokurent
2001-04-25
2011-02-09
SAMOISTNA
KAZIMIERZ KARPIŃSKI
Prokurent
2005-06-06
2011-02-09
SAMOISTNA
IWONA BARBARA TOMALA KARPIŃSKA
Likwidator
2011-02-09
2012-07-06
MARIAN KARPIŃSKI
Likwidator
2011-07-13
2012-07-06
AGNIESZKA KARPIŃSKA
Likwidator
2011-02-09
2011-07-13
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW W PEŁNYM ZAKRESIE
IWONA BARBARA TOMALA KARPIŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2001-04-25
2011-02-09
AGNIESZKA KARPIŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2005-06-06
2009-10-14
KAZIMIERZ KARPIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-04-25
2005-06-06
STANISŁAW KARPIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2009-10-14
2011-02-09
2001-04-25
2005-06-06
FIRMA HANDLOWA "ROLBUD" KARPIŃSKI KAZIMIERZ SPÓŁKA JAWNA
2005-06-06
2011-02-09
FIRMA HANDLOWA "ROLBUD" A. I I. KARPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie