KRS 0000009528
REGON07270677000000
Nazwa"REST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaREST
Data rejestracji 26 kwi 2001 (23 lata temu) 26 kwi 2001
Data usunięcia 24 mar 2017 24 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOMOROWICKA, 35, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 210000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#55 HOTELE I RESTAURACJE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #45 BUDOWNICTWO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄMIROSŁAW JAN DZIEDZIC
Wspólnik
2001-04-26
2005-05-06
70 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.000 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNA WARTOŚĆ 70.000 ZŁ
ANDRZEJ JANUSZ SUROWIEC
Wspólnik
2001-04-26
2005-05-06
70 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.000 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNA WARTOŚĆ 70.000 ZŁ
MAREK IGNACY SZCZYRBA
Wspólnik
2001-04-26
2005-05-06
70 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.000 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNA WARTOŚĆ 70.000 ZŁ
PAWEŁ MICHAŁEK
Wspólnik
2005-05-06
2017-03-24
210 (DWIEŚCIE DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.000,- (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000,- (DWIEŚCIE DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
MIROSŁAW JAN DZIEDZIC
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-26
2005-05-06
ANDRZEJ JANUSZ SUROWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-26
2005-05-06
MAREK IGNACY SZCZYRBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-26
2005-05-06
PAWEŁ MICHAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2005-05-06
2017-03-24
2001-04-26
2005-05-06
WĄWÓZ, 592, JAWORZE, 43-384, JAWORZE, POLSKA
2005-05-06
2005-07-12
KOMOROWSKIEJ, 35, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie