KRS 0000009487
NIP7560003374
REGON00103298200000
Nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW
Data rejestracji 26 kwi 2001 (23 lata temu) 26 kwi 2001
Data usunięcia 16 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres OPOLSKA, 66, ZAWADZKIE, 47-120, ZAWADZKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEKRITA MARIA WILIMCZYK
Likwidator
2017-06-19
2018-02-16
TERESA GERTRUDA NOWOSIELSKA
Likwidator
2017-06-19
2018-02-16
ERNEST FRANCISZEK GAJDA
Członek Organu Nadzoru
2005-06-29
2008-06-27
KRYSTYNA ZOFIA KANIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-29
2018-02-16
RENATA HELENA PASTERNAK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-29
2014-08-07
ELŻBIETA NATALIA WITOSZEK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-29
2011-06-08
ROMAN JACEK STRASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-29
2018-02-16
MAŁGORZATA RASZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-27
2011-06-08
ERYKA BARBARA ZUBER
Członek Organu Nadzoru
2011-06-08
2018-02-16
BOŻENA BEATA PRZYBYLSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-06-08
2017-04-25
BRYGIDA GERTRUDA KRUZEL
Członek Organu Nadzoru
2015-02-05
2018-02-16
TERESA AGNIESZKA NIEWIAK
Członek Organu Nadzoru
2017-04-25
2018-02-16
TERESA GERTRUDA NOWOSIELSKA
Pełnomocnik
2007-07-19
2017-06-19
REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ I SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM
RITA WILIMCZYK
Pełnomocnik
2007-07-19
2011-07-22
REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ I SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM
ELŻBIETA WITOSZEK
Pełnomocnik
2011-07-22
2017-06-19
REPREZENTOWANIE SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ I SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO - PREZES ZARZĄDU
PIOTR PAWEŁ RUS
PREZES ZARZĄDU
2001-04-26
2003-07-25
RITA WILIMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-07-22
2017-06-19
KRYSTYNA WIESZCZECZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-07-25
2011-07-22
2001-04-26
2017-06-19
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
2001-04-26
2007-07-19
OPOLSKA, 66, ZAWADZKIE, 46-059, ZAWADZKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie