KRS 0000009434
REGON27055979000000
NazwaMIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH "TRZEBIONKA" SPÓŁKA AKCYJNA W TRZEBINI
Krótka nazwaMIĘDZYZAKŁADOWY PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH "TRZEBIONKA" SPÓŁKA AKCYJNA W TRZEBINI
Data rejestracji 30 kwi 2001 (23 lata temu) 30 kwi 2001
Data usunięcia 28 lip 2011 Invalid date
Forma prawnaZWIĄZEK ZAWODOWY
Adres WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 71, TRZEBINIA, 32-540, TRZEBINIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#9120Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #2952B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWARYSZARD CHRZĄŚCIK
Członek Organu Nadzoru
2006-06-19
2009-07-02
GRAŻYNA MĄSIOR
Członek Organu Nadzoru
2001-04-30
2002-06-20
STANISŁAW WARTALSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-30
2006-06-19
GRAŻYNA MALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-30
2002-06-20
KAZIMIERZ MACHALICA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-20
2009-07-02
RYSZARD MADEJ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-20
2006-06-19
JACEK SAREK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-20
2006-06-19
GRZEGORZ MALISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-19
2009-07-02
MAREK HENRYK GŁUCH
Członek Organu Nadzoru
2009-07-02
2011-07-28
SYLWESTER TRĘBACZ
Członek Organu Nadzoru
2009-07-02
2011-07-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiI. 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. II. W SPRAWACH INNYCH NIŻ MAJĄTKOWE PRZEWODNICZĄCY LUB OSOBY WYZNACZONE PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO.
JAN ANDZEJ CHRZĄŚCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-20
2009-07-02
ZBIGNIEW MARIAN OPIAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-30
2002-06-20
EDWARD CIESIELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-30
2009-07-02
ANDRZEJ GWIZDAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-30
2002-06-20
ANDRZEJ GWIZDAŁA
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
2002-06-20
2006-06-19
ANDRZEJ GWIZDAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-19
2009-07-02
ZBIGNIEW NALEPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-30
2002-06-20
MAREK ŚLUSARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-30
2002-06-20
JERZY KAMIŃSKI
CZŁONEK
2002-06-20
2006-06-19
GRZEGORZ KOPCZYK
CZŁONEK
2002-06-20
2009-07-02
2001-04-30
2011-07-28
ZWIĄZEK ZAWODOWY
2001-04-30
2011-07-28
MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH "TRZEBIONKA" SPÓŁKA AKCYJNA W TRZEBINI
2001-04-30
2011-07-28
WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 71, TRZEBINIA, 32-540, TRZEBINIA, POLSKA
2001-04-30
2011-07-28
9120Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
2001-04-30
2011-07-28
6024B - TRANSPORT
2001-04-30
2011-07-28
2952B - REMONTY
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie