KRS 0000009008
NIP7962451117
REGON67273515500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZREMOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZREMOD"
Data rejestracji 24 kwi 2001 (23 lata temu) 24 kwi 2001
Data usunięcia 11 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 91B, WIELOGÓRA, 26-660, JEDLIŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1950000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7962451117
data rejestracji 17 maj 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 maj 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5540Z BARY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓWROMAN ZYGMUNT BARSZCZ
Wspólnik
2001-04-24
2022-05-11
920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 920000 ZŁ
LUCYNA HALINA BARSZCZ
Wspólnik
2001-04-24
2022-05-11
920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 920000 ZŁ
MARCIN PAWEŁ BARSZCZ
Wspólnik
2001-04-24
2022-05-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ
KAMIL ŁUKASZ BARSZCZ
Wspólnik
2001-04-24
2022-05-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ
RENATA BARSZCZ
Wspólnik
2001-04-24
2022-05-11
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000 ZŁ
ROMAN ZYGMUNT BARSZCZ
Likwidator
2009-01-28
2022-05-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU-SAMODZIELNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU-ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TOMASZ TEODOR PIWOWARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-24
2009-01-28
JAN ADAM DYBUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-24
2009-01-28
ROMAN ANDRZEJ WĘGLARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-24
2009-01-28
ROMAN ZYGMUNT BARSZCZ
PREZES ZARZĄDU
2001-04-24
2009-01-28
LUCYNA HALINA BARSZCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-24
2009-01-28
2001-04-24
2009-01-28
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZREMOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie