KRS 0000008771
REGON51097393700000
Nazwa"EURO - STEK" CENTRUM ROZBIORU I KONFEKCJONOWANIA MIĘSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaEURO - STEK CENTRUM ROZBIORU I KONFEKCJONOWANIA MIĘSA
Data rejestracji 02 maj 2001 (23 lata temu) 02 maj 2001
Data usunięcia 12 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOPERNIKA, 2A, TARNOBRZEG, 39-400, TARNOBRZEG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 154000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#1511Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH #1512Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH #1513B PRODUKCJA - UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSA #1520Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #1532Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #1533B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW #1541Z PRODUKCJA NIE OCZYSZCZONYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW #1542Z PRODUKCJA RAFINOWANYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW #1543Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH #1551Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5227A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANADARIUSZ ZIEMBA
Wspólnik
2002-11-25
2017-12-12
308 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 154.000 PLN
MAREK ZBIGNIEW PIEKARSKI
Wspólnik
2001-05-02
2002-11-25
308 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 154000 ZŁ
MARCIN HERMAN
Kurator
2010-03-24
2017-12-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
MAREK ZBIGNIEW PIEKARSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-05-02
2002-11-25
DARIUSZ ZIEMBA
PREZES ZARZĄDU
2002-11-25
2014-03-27
2001-05-02
2001-11-20
PL. INWALIDÓW, 4/6/8, WARSZAWA, 01 - 553, WARSZAWA, POLSKA
2001-11-20
2002-11-25
SŁOWACKIEGO, 45, WARSZAWA, 01-690, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie