KRS 0000008608
NIP5221660542
REGON00134018100000
NazwaITC.ORG.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W LIKWIDACJI
Krótka nazwaITC.ORG.PL -
Data rejestracji 05 cze 2001 (23 lata temu) 05 cze 2001
Data usunięcia 31 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STRAWCZYŃSKA, 4, WARSZAWA, 01-473, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 101000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#591 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAWALTER CHEŁSTOWSKI
Wspólnik
2001-06-05
2017-05-31
201 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE STO TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH
WALTER CHEŁSTOWSKI
Likwidator
2016-11-10
2017-05-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
PAWEŁ ANDRZEJ DZIERWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-05
2003-06-09
RYSZARD TOMASZ LINDNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-05
2002-11-21
BEATA MAŁGORZATA BETHKE
PREZES ZARZĄDU
2001-06-05
2002-02-12
WALTER CHEŁSTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-12
2016-11-10
MARIA KRYSTYNA MICHALECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-14
2015-07-09
EWELINA MONIKA CHEŁSTOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-09
2016-11-10
MARIA KRYSTYNA MICHALECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-05
2002-02-12
2001-06-05
2005-07-07
"ITC. COM. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2005-07-07
2005-08-04
ITC.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-04
2016-11-10
ITC.ORG.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-05
2005-07-07
FORTOWA, 1C, BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO, 05-082, STARE BABICE, POLSKA
2005-07-07
2010-02-18
STRAWCZYŃSKA, 4, WARSZAWA, 01-473, WARSZAWA, POLSKA
2010-02-18
2012-09-18
TKACZY, 8A, WARSZAWA, 01-346, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie