KRS 0000008571
REGON53219158300000
Nazwa"AGREKO" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaAGREKO
Data rejestracji 19 kwi 2001 (23 lata temu) 19 kwi 2001
Data usunięcia 25 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 7, OŁAWA, 55-200, OŁAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1200000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1200
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (38)
#5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5122Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0112A UPRAWA WARZYW #0112B UPRAWA WARZYW I SPECJALNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #1543Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH #1531Z PRZETWÓRSTWO ZIEMNIAKÓW #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #1533B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW #1711Z PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ #1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #1713Z PRODUKCJA PRZĘDZY SAMODZIAŁOWEJ #1714Z PRODUKCJA PRZĘDZY LNIANEJ #1753Z PRODUKCJA WŁÓKNIN #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #7310E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #1562Z WYTWARZANIE SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMIJANINA PETRICK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-19
2022-05-25
ROBERT GEORGE BRITT
Członek Organu Nadzoru
2001-04-19
2005-01-03
WAYNE HARRIS
Członek Organu Nadzoru
2004-10-19
2022-05-25
RAYMOND BULA
Członek Organu Nadzoru
2005-01-03
2022-05-25
AUGUST ROBERT TOMASZEK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-03
2022-05-25
AUGUST RYSZARD TOMASZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-19
2005-01-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY , SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY , SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MIROSŁAW MARIAN KRÓL
PREZES ZARZĄDU
2001-04-19
2004-10-19
MIROSŁAW MARIAN KRÓL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-19
2007-05-08
MAREK RADWAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-05
2002-12-18
WŁADYSŁAW PŁACHTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-05
2007-05-08
JERZY WRÓBEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-05
2004-10-19
JERZY WRÓBEL
PREZES ZARZĄDU
2004-10-19
2007-05-08
2001-04-19
2004-10-19
"AGREKO QUANTUM TUBERS" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-04-19
2003-11-18
STRZELECKA, 21, DOMASZOWICE, 46-146, DOMASZOWICE, POLSKA
2003-11-18
2003-12-10
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 7, OŁAWA, 55-200, OŁAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie