KRS 0000008328
NIP5261007179
REGON01078393900000
Nazwa"POLDECOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLDECOR
Data rejestracji 23 kwi 2001 (23 lata temu) 23 kwi 2001
Data usunięcia 20 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROBOCZA, 4, POZNAŃ, 61-538, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHVOLODYMYR VELYCHKOVSKYY
Wspólnik
2001-04-23
2002-02-04
80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 4.000,00 (CZTERY TYSIĄCE ZŁ)
WIESŁAWA IWONA WYSOCKI
Wspólnik
2002-02-04
2023-10-20
940 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 470000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU LĄCZNIE Z PROKURENTEM.
VOLODYMYR VELYCHKOVSKYY
PREZES ZARZĄDU
2001-04-23
2002-02-04
CEZARY WŁADYSŁAW WĘGRZYNOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-04
2011-12-16
WOJCIECH FIEREK
PREZES ZARZĄDU
2002-02-04
2023-10-20
WIESŁAWA IWONA WYSOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-04
2023-10-20
RYSZARD ZBIGNIEW BOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-04
2011-12-16
2001-04-23
2002-02-04
TAO- ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-23
2001-04-27
ALEJA SOLIDARNOŚCI, 104, WARSZAWA, 01-016, WARSZAWA, POLSKA
2001-04-27
2002-02-04
WIKTORSKA, 88, WARSZAWA, 02-582, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie