KRS 0000008151
NIP7722098012
REGON59214234200000
Nazwa"ROMAR" SYSTEMY BRAMOWE I PRZEŁADUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"ROMAR" SYSTEMY BRAMOWE I PRZEŁADUNKOWE
Data rejestracji 18 kwi 2001 (23 lata temu) 18 kwi 2001
Data usunięcia 12 lut 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SUCHARSKIEGO, 111, RADOMSKO, 97-500, RADOMSKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2922Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓWCOWYCHTYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCHNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4531C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHSYLWIA RENATA JANSON
Wspólnik
2001-04-18
2009-02-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
MONIKA JUSTYNA PIORUŃSKA
Wspólnik
2001-04-18
2009-02-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
TOMASZ JAKUBIAK
Powiernik
2005-03-22
2007-05-24
ZYGMUNT KUŚMIERZ
Powiernik
2007-05-24
2009-02-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY Z CZŁONKÓW JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI JEŻELI CZYNNOŚĆ NIE SPOWODUJE ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, KTÓRE SPOWODUJĄ ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI DO ŚWIADCZENIA O WART0ŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH (2) CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MARIUSZ ANDRZEJ JANSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-18
2009-02-12
ROBERT ADAM PIORUŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-18
2009-02-12
2001-04-18
2009-02-12
2875B - PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA
2001-04-18
2009-02-12
2812Z - PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
2001-04-18
2009-02-12
2851Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
2001-04-18
2009-02-12
2852Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2001-04-18
2009-02-12
2922Z - PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW
2001-04-18
2009-02-12
3162A - PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
2001-04-18
2009-02-12
4525E - WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH
2001-04-18
2009-02-12
4531A - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI
2001-04-18
2009-02-12
4531B - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH
2001-04-18
2009-02-12
4531C - INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW
2001-04-18
2009-02-12
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-18
2009-02-12
"ROMAR" SYSTEMY BRAMOWE I PRZEŁADUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-18
2009-02-12
SUCHARSKIEGO, 111, RADOMSKO, 97-500, RADOMSKO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie