KRS 0000008047
NIP7831082116
REGON63081005600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ "PERFEKT PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ "PERFEKT PLUS"
Data rejestracji 19 kwi 2001 (23 lata temu) 19 kwi 2001
Data usunięcia 11 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DNIESTRZAŃSKA, 7, POZNAŃ, 60-412, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMARIUSZ PRZEMYSŁAW OŁUBCZYŃSKI
Wspólnik
2001-04-19
2002-05-07
ILOŚĆ: 40 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 2.000 ZŁ
ELŻBIETA ILONA KOPERSKA
Wspólnik
2002-05-07
2023-12-11
80 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,- ZŁOTYCH.
TOMASZ PIOTR MUZSIK
Wspólnik
2001-04-19
2002-05-07
ILOŚĆ: 40 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 2.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DWUOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
KRZYSZTOF ZYGMUNT ŁOTOCKI
PREZES ZARZĄDU
2001-04-19
2001-04-25
MARIUSZ MACHCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-19
2001-04-25
TOMASZ PIOTR MUZSIK
PREZES
2001-04-25
2002-05-07
ADAM MARCIN GRZELAK
PREZES ZARZĄDU
2002-05-07
2023-09-21
2001-04-19
2001-04-25
28 CZERWCA 1956, 398, POZNAŃ, 61-441, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie