KRS 0000007841
REGON53163166600000
Nazwa"MULTI SORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMULTI SORT
Data rejestracji 12 kwi 2001 (23 lata temu) 12 kwi 2001
Data usunięcia 12 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MEANDER, 15, WARSZAWA, 02-791, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7440Z REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMMAŁGORZATA BARBARA STOMPOR
Wspólnik
2001-04-12
2001-08-02
80 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 4 000 ZŁ.
ANDRZEJ HENRYK SKIBIŃSKI
Wspólnik
2001-08-02
2006-09-27
80 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ - ŁĄCZNIE 4.000 ZŁ
ZDZISŁAW WOJCIECH STOMPOR
Wspólnik
2006-09-27
2020-10-12
1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ ROBERT GODLEWSKI
Prokurent
2001-04-12
2001-08-02
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JENOOSOBOWO
ZDZISŁAW WOJCIECH STOMPOR
PREZES ZARZĄDU
2006-09-27
2020-10-12
ELŻBIETA STANISŁAWA SKIBIŃSKA
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-04-12
2006-09-27
2001-04-12
2002-10-28
ECO-RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-28
2006-09-27
"DEPOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie