KRS 0000007812
NIP9491784517
REGON15197527900000
NazwaTOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "CZĘSTOCHOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "CZĘSTOCHOWA"
Data rejestracji 23 maj 2001 (23 lata temu) 23 maj 2001
Data usunięcia 24 maj 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GEN. KUTRZEBY, 32, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 465000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCHRYSZARD TOMASZ KOWALIK
Wspólnik
2001-05-23
2013-05-24
2200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220.000,00 ZŁ NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z LESZKIEM NOWAKIEM
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SEGMENT"
Wspólnik
2001-05-23
2013-05-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ.
000946020
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "MONOLIT-MONTEX" SPÓŁKA Z O.O. W CZĘSTOCHOWIE
Wspólnik
2001-05-23
2013-05-24
2200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220 000,00 ZŁ.
150523262
ANDRZEJ STANISŁAW JAWORSKI
Wspólnik
2001-05-23
2013-05-24
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 000,00 ZŁ.
LESZEK WŁADYSŁAW NOWAK
Wspólnik
2001-05-23
2013-05-24
2200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220 000,00 ZŁ. NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z KOWALIK RYSZARDEM
JERZY KAZIMIERZ BARTOSIK
Prokurent
2001-05-23
2013-05-24
ŁĄCZNA
LESZEK WŁADYSŁAW NOWAK
Prokurent
2001-05-23
2013-05-24
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF GRACJAN KUBIK
Likwidator
2011-09-21
2013-05-24
RYSZARD TOMASZ KOWALIK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-23
2013-05-24
JADWIGA BARBARA KUBIK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-23
2013-05-24
ANDRZEJ IGNACY JEZIOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-23
2013-05-24
GRAŻYNA HENRYKA JAWORSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-23
2013-05-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONA JEST TA OSOBA, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF GRACJAN KUBIK
PREZES
2001-05-23
2011-09-21
2001-05-23
2011-09-21
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "CZĘSTOCHOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie