KRS 0000007383
NIP7341015147
REGON49057056800000
NazwaTHL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTHL
Data rejestracji 23 kwi 2001 (23 lata temu) 23 kwi 2001
Data usunięcia 30 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYDLÓWKA, 5, KRAKÓW, 30-363, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 965500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA"HAWEŁKA" SP.Z O.O.
Wspólnik
2001-04-23
2002-12-02
3991
350522977
Wspólnik
2002-12-02
2011-11-30
9 655 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ
35084911200000
PARU CONTAINER SERVICE LIMITED
Wspólnik
2003-09-12
2005-09-29
5 664 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 566 400,00 ZŁ
ANNA JOLANTA BAJOR
Likwidator
2010-10-21
2011-11-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU I W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD MAJĄTKIEM SPÓŁKI
GRAŻYNA TERESA SADECKA
PREZES
2001-04-23
2006-09-28
RYSZARD ANDRZEJ GADZIAŁA
PREZES ZARZĄDU
2006-09-28
2008-12-29
ANNA JOLANTA BAJOR
PREZES ZARZĄDU
2008-12-29
2010-10-21
2001-04-23
2003-08-13
SEMPER VINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-13
2010-10-21
THL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-23
2002-12-02
RYBITWY, 12, KRAKÓW, 30-722, KRAKÓW, POLSKA
2002-12-02
2006-02-08
PŁK.DĄBKA, 15, KRAKÓW, 30-832, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie