KRS 0000006848
NIP8241580670
REGON71165811400000
Nazwa"APPORT" SPÓŁKA JAWNA GRODZKI, OLISZEWSKI
Krótka nazwa"APPORT" GRODZKI, OLISZEWSKI
Data rejestracji 11 kwi 2001 (23 lata temu) 11 kwi 2001
Data usunięcia 22 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres OKUNIEWSKA, 96, HALINÓW, 05-074, HALINÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8241580670
data rejestracji 09 gru 1999
status Czynny
67102044760000860201205673
PKO Oddział 1 w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA
36102044760000850201208511
PKO Oddział 1 w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA
82102044760000840202117398
PKO Oddział 1 w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIANDRZEJ ROBERT GRODZKI
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
ANDRZEJ ROBERT GRODZKI
Beneficjent
CEZARY PIOTR OLISZEWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ GRODZKI
Wspólnik
2001-04-11
2022-06-22
CEZARY OLISZEWSKI
Wspólnik
2001-04-11
2022-06-22
MARINA SIENKIEWICZ
Wspólnik
2001-04-11
2002-06-21
ANDRZEJ ROBERT GRODZKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
CEZARY PIOTR OLISZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
ANDRZEJ GRODZKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-04-11
2022-06-22
CEZARY OLISZEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-04-11
2022-06-22
MARINA SIENKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2001-04-11
2002-06-21
2001-04-11
2002-06-21
APPORT SPÓŁKA JAWNA GRODZKI, OLISZEWSKI, SIENKIEWICZ
2001-04-11
2012-03-02
125, JASIORÓWKA, 07-130, ŁOCHÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie