KRS 0000006785
NIP7811092844
REGON63069175200000
NazwaHALFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHALFEN
Data rejestracji 12 kwi 2001 (23 lata temu) 12 kwi 2001
Data usunięcia 30 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBORNICKA, 287, POZNAŃ, 60-691, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1020000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7811092844
data rejestracji 01 lip 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEHALFEN GMBH
Wspólnik
2001-04-12
2021-01-12
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.020.000,00 ZŁ.
Wspólnik
2021-01-12
2023-01-30
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.020.000,00 ZŁ
25155061900000
MARIUSZ MUCHA
Beneficjent
CHRISTOPH OBERLI
reprezentant
1970-01-26
ANDRZEJ GÓRA
reprezentant
1989-11-02
MARIUSZ MUCHA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU UDZIAŁOWCA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PRZEZ DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO Z WICEPREZESÓW DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JERZY KAZIMIERZ KRZYŻANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-12
2008-10-30
HANS MARTIN KNOEPPEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-12
2004-05-27
ANDRZEJ GÓRA
PREZES ZARZĄDU
2004-05-27
2023-01-30
1989-11-02
2001-04-12
2002-11-15
"HALFEN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-15
2008-08-22
HALFEN - DEHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-12
2005-12-30
OBORNICKA, 263, POZNAŃ, 60-650, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie