KRS 0000006685
NIP8990203455
REGON00595005400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH "AW - KLIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH "AW - KLIMA"
Data rejestracji 20 kwi 2001 (23 lata temu) 20 kwi 2001
Data usunięcia 19 wrz 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIWULSKIEGO, 12, WROCŁAW, 51-629, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 75000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEADAM ZDZISŁAW JURAJDA
Wspólnik
2001-04-20
2013-09-19
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.250 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
WŁODZIMIERZ STRÓŻYK
Wspólnik
2001-04-20
2006-05-09
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.750,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA WE WROCŁAWIU
Wspólnik
2001-04-20
2004-12-29
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
005950309
DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA WE WROCŁAWIU
Wspólnik
2004-12-29
2013-09-19
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY)
005950309
CECYLIA STRZELCZYK
Likwidator
2011-12-08
2013-09-19
IWONA DANUTA ZIĘTKOWSKA
Likwidator
2011-12-08
2013-09-19
VIOLETTA WANDA MIKOŁAJCZAK
Likwidator
2011-12-08
2013-09-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES I WICEPREZESI ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 3. PEŁNOMOCNICY W RAMACH UDZIELONYCH PEŁNOMOCNICTW DO CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB PEŁNOMOCNICTW SZCZEGÓLNYCH.
VIOLETTA WANDA MIKOŁAJCZAK
PREZES ZARZĄDU
2004-05-11
2011-12-08
IWONA DANUTA ZIĘTKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU D/S TECHNICZNYCH
2006-05-09
2011-12-08
ADAM ZDZISŁAW JURAJDA
PREZES ZARZĄDU
2001-04-20
2004-05-11
CECYLIA STRZELCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU D/S FINANSOWYCH
2001-04-20
2011-12-08
VIOLETTA WANDA MIKOŁAJCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU D/S TECHNICZNYCH
2001-04-20
2004-05-11
2001-04-20
2011-12-08
PRZEDSIĘBIORSTWO URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH "AW - KLIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie