KRS 0000006684
REGON47205120400000
NazwaEKO-BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKO-BORUTA
Data rejestracji 10 kwi 2001 (23 lata temu) 10 kwi 2001
Data usunięcia 30 cze 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres A. STRUGA, 10, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1629000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA"GAZ-REGION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-04-10
2001-12-14
644 UDZIAŁY; O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 64.400 ZŁ.
472264124
ZAKŁADY PRZEMYSŁU BARWNIKÓW "BORUTA"SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Wspólnik
2001-04-10
2002-04-23
15.646 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.564.600,00 ZŁ
470611946
"GAZ-REGION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-04-23
2006-06-30
3258 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.629.000,00 ZŁ
472264124
ADAM STANISŁAW ŻUREK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-10
2004-01-26
ANDRZEJ BUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-10
2002-06-25
HENRYK MARCINIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2003-04-07
ANDRZEJ KUBIS
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2004-01-26
DOROTA EWA KUBIS
Członek Organu Nadzoru
2003-04-07
2005-04-22
MARIUSZ WIKTOR ZARĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2005-04-22
ANNA JOLANTA SĘDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-10
2001-12-14
MARIAN BOGUSŁAW KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2006-06-30
ELŻBIETA MRÓZ
Członek Organu Nadzoru
2005-04-22
2006-06-30
WITOLD PATRIARCHA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-22
2006-06-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI- UPOWAŻNIONY JEST W WYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY-PREZES ZARZĄDU, A W INNYCH PRZYPADKACH DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR PIETRZAK
PREZES ZARZĄDU
2001-04-10
2002-06-10
ZDZISŁAW KAZIMIERZ WALCZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-06-10
2004-01-26
ANDRZEJ JÓZEF KUBIS
PREZES ZARZĄDU
2004-01-26
2006-06-30
2001-04-10
2006-06-30
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-10
2006-06-30
EKO-BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-10
2006-06-30
A. STRUGA, 10, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA
2001-04-10
2006-06-30
9000A - USUWANIE,TRANSPORT,WYKORZYSTYWANIE I UNIESZKODLIWIANIE /W TYM SKŁADOWANIE/ ODPADÓW
2001-04-10
2006-06-30
7430Z - DOKONYWANIE BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH WYKONYWANIE POMIARÓW I ANALIZ CHEMICZNYCH, FIZYKOTECHNICZNYCH I FIZYCZNYCH WODY,ŚCIEKÓW ORAZ POWIETRZA
2001-04-10
2006-06-30
7414 - DORADZTWO I KONSULTACJE W ZAKRESIE BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie