KRS 0000006445
REGON63127441800000
NazwaOFFICYNA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOFFICYNA PLUS
Data rejestracji 06 kwi 2001 (23 lata temu) 06 kwi 2001
Data usunięcia 22 mar 2007 22 mar 2007
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TOWAROWA, 45, POZNAŃ, 61-896, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50600,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7440Z REKLAMAPOLANGLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-04-06
2007-03-22
506 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.600,- ZŁ.
012862590
WALDEMAR STEFAN DRUŻBIAK
Wspólnik
2001-04-06
2002-02-06
177 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.700,00 ZŁ
BARBARA BEATA KORDUS
Likwidator
2006-03-22
2007-03-22
BARBARA BEATA KORDUS
Prokurent
2001-05-24
2006-03-22
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WALDEMAR STEFAN DRUŻBIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-04-06
2001-05-24
ROBERT GARBACIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-24
2006-03-22
JOLANTA BARBARA BIENIAK SŁOMINA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-24
2006-03-22
BOGUSŁAWA GROMADKA
PREZES ZARZĄDU
2001-05-24
2002-02-06
2001-04-06
2006-03-22
OFFICYNA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie