KRS 0000006013
NIP6222400915
REGON25144330300000
NazwaAWRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAWRA
Data rejestracji 04 kwi 2001 (23 lata temu) 04 kwi 2001
Data usunięcia 25 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 204, ŚWIECA, 63-430, ODOLANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1854000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6222400915
data rejestracji 17 kwi 2001
status Czynny
98249000050000460037637378
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
29840900012002010070250003
BS8409 Centrala
ul. Nowa 2 63-330 pleszewski POLSKA
11109011600000000136383547
SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA
61840900010100702520000001
BS8409 Centrala
ul. Nowa 2 63-330 pleszewski POLSKA
05102022670000460201087105
PKO Oddział 1 w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Raszkowska 25A 63-400 ostrowski POLSKA
77102022670000470201169374
PKO Oddział 1 w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Raszkowska 25A 63-400 ostrowski POLSKA
54249000050000460021119652
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
88249000050000460057775049
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
65102022670000480201087188
PKO Oddział 1 w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Raszkowska 25A 63-400 ostrowski POLSKA
89109011600000000136383501
SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIWIESŁAWA GOLIŃSKA NOWICKA
Wspólnik
2001-04-04
2011-12-02
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
ADAM SZYMKOWIAK
Wspólnik
2001-04-04
2011-12-02
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁ
ANNA GOLIŃSKA SZYMKOWIAK
Wspólnik
2001-04-04
2011-12-02
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁ
Wspólnik
2011-12-02
2018-09-25
708 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 354.000,00 ZŁ
02025534500000
ROMAN WOJCIECH NOWICKI
Wspólnik
2017-12-14
2018-09-25
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
SZYMON MAREK SZYMKOWIAK
Wspólnik
2017-12-14
2018-09-25
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
ADAM SZYMKOWIAK
Wspólnik
2017-12-14
2018-09-25
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
ROMAN NOWICKI
Wspólnik
2001-04-04
2011-12-02
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
SZYMON MAREK SZYMKOWIAK
Beneficjent
ADAM SZYMKOWIAK
Beneficjent
ROMAN WOJCIECH NOWICKI
Beneficjent
SZYMON MAREK SZYMKOWIAK
reprezentant
ADAM SZYMKOWIAK
reprezentant
ROMAN WOJCIECH NOWICKI
reprezentant
SZYMON MAREK SZYMKOWIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ADAM SZYMKOWIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ROMAN WOJCIECH NOWICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
ROMAN NOWICKI
PREZES
2001-04-04
2015-09-25
ADAM SZYMKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-25
2018-09-25
ADAM SZYMKOWIAK
V-CE PREZES
2001-04-04
2015-09-25
ROMAN NOWICKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2015-09-25
2018-09-25
SZYMON SZYMKOWIAK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2009-09-28
2018-09-25
2001-04-04
2017-01-31
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKSPORT-IMPORT "AWRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie