KRS 0000005982
NIP8511044511
REGON00661755200000
Nazwa"CUKIERNIA KOCH" M.H. KOCH SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"CUKIERNIA KOCH" M.H. KOCH
Data rejestracji 02 kwi 2001 (23 lata temu) 02 kwi 2001
Data usunięcia 09 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres JAGIELOŃSKA, 2, SZCZECIN, 70-435, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8511044511
data rejestracji 01 mar 1996
status Czynny
28939600072102000020730001
BS8359 Oddział w Szczecinie
ul. Jagiellońska 97 70-435 Szczecin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1052Z PRODUKCJA LODÓW #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJAROSŁAW WALDEMAR KOCH
Beneficjent
MARCIN KOCH
Beneficjent
JAROSŁAW WALDEMAR KOCH
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
HALINA BOGUMIŁA KOCH
Wspólnik
2001-04-02
2021-10-12
MARCIN KOCH
Wspólnik
2006-04-19
2022-11-09
JAROSŁAW WALDEMAR KOCH
Wspólnik
2021-10-12
2022-11-09
WALDEMAR KOCH
Wspólnik
2001-04-02
2006-04-19
JAROSŁAW WALDEMAR KOCH
Wspólnik
2001-04-02
2019-02-18
JAROSŁAW WALDEMAR KOCH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCIN KOCH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
WALDEMAR KOCH
Członek Organu Reprezentacji
2001-04-02
2006-04-19
HALINA BOGUMIŁA KOCH
Członek Organu Reprezentacji
2001-04-02
2022-02-01
JAROSŁAW WALDEMAR KOCH
Członek Organu Reprezentacji
2001-04-02
2019-02-18
MARCIN KOCH
Członek Organu Reprezentacji
2006-04-19
2022-11-09
JAROSŁAW WALDEMAR KOCH
Członek Organu Reprezentacji
2022-02-01
2022-11-09
2001-04-02
2006-04-19
"CUKIERNIA KOCH" W.H.J. KOCH SPÓŁKA JAWNA
2006-04-19
2010-06-17
"CUKIERNA KOCH" M.H.J. KOCH SPÓŁKA JAWNA
2010-06-17
2019-02-18
"CUKIERNIA KOCH" M.H.J. KOCH SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie