KRS 0000005914
REGON81054330500000
NazwaENERGOTECH - 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGOTECH - 2
Data rejestracji 10 kwi 2001 (23 lata temu) 10 kwi 2001
Data usunięcia 14 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ARMII KRAJOWEJ, 3, ŚWINOUJŚCIE, 72-600, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4020B DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMAKRZYSZTOF KAMIL KAMIŃSKI
Wspólnik
2001-04-10
2020-04-14
200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10000 ZŁ
JULIANNA ZYS
Wspólnik
2001-04-10
2020-04-14
200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10000 ZŁ
LIDIA KIJAK SZUMIŃSKA
Kurator
2008-09-24
2020-04-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
JULIANNA ZYS
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-04-10
2002-09-23
GRAŻYNA JOANNA SŁOTA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-09-23
2007-12-18
BOŻENA EWA KAMIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-04-10
2007-12-18
2001-04-10
2001-07-19
MONIUSZKI, 11-14, ŚWINOUJŚCIE, 72-600, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie