KRS 0000005601
REGON97124954900000
Nazwa"VA BANK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVA BANK
Data rejestracji 30 mar 2001 (23 lata temu) 30 mar 2001
Data usunięcia 17 sty 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STRUMYKOWA, 15 J, ZIELONA GÓRA, 65-101, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 64500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6521Z LEASING FINANSOWY #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCHŁUKASZ GWARA
Wspólnik
2001-03-30
2005-01-17
43 UDZIAŁY PO 500 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21500 ZŁ.
ROBERT WRÓBLEWSKI
Wspólnik
2001-03-30
2005-01-17
43 UDZIAŁY PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21500 ZŁ.
REMIGIUSZ WITOLD GWARA
Wspólnik
2001-03-30
2005-01-17
43 UDZIAŁY PO 500 ZŁOTYCH O WARTOŚCI 21500 ZŁ.
ŁUKASZ GWARA
Likwidator
2004-03-25
2005-01-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
REMIGIUSZ WITOLD GWARA
PREZES
2001-03-30
2004-03-25
ŁUKASZ GWARA
ZASTĘPCA PREZESA
2001-03-30
2004-03-25
ROBERT WRÓBLEWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2001-03-30
2004-03-25
2001-03-30
2004-03-25
"VA BANK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZIELONEJ GÓRZE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie