KRS 0000005501
REGON00135465100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TOOLFAS" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TOOLFAS"
Data rejestracji 30 mar 2001 (23 lata temu) 30 mar 2001
Data usunięcia 12 sty 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WRZESIŃSKA, 18, POZNAŃ, 61-021, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 50000,00 PLN
Wartość nominalna akcji5,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#286 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA #3663 PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #744 REKLAMA #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWYJACEK MIECZYSŁAW TUCHOWSKI
Prokurent
2001-03-30
2002-01-23
SAMOISTNA
WŁADYSŁAW STANISŁAW SZUKAŁA
Prokurent
2001-04-24
2002-01-23
PEŁNA
WŁADYSŁAW STANISŁAW SZUKAŁA
Prokurent
2003-09-08
2005-01-12
SAMOISTNA
ŁUKASZ GOŚCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-08
2004-09-07
GRZEGORZ MELLER
Członek Organu Nadzoru
2003-09-08
2005-01-12
WOJCIECH ZGAIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-08
2005-01-12
PRZEMYSŁAW MARCIN REJER
Członek Organu Nadzoru
2004-09-07
2005-01-12
MACIEJ KRZYSZTOF SZUKAŁA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-07
2005-01-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ SZYMON GADULSKI
ZARZĄD
2001-03-30
2002-01-23
JACEK MIECZYSŁAW TUCHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-23
2005-01-12
WŁADYSŁAW STANISŁAW SZUKAŁA
PREZES ZARZĄDU
2002-01-23
2003-09-08
JERZY GOŚCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-08
2005-01-12
2001-03-30
2005-01-12
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-03-30
2005-01-12
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TOOLFAS" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-03-30
2005-01-12
WRZESIŃSKA, 18, POZNAŃ, 61-021, POZNAŃ, POLSKA
2001-03-30
2005-01-12
286 - WYKONYWANIE PRODUKCJI I USŁUG W PEŁNYM ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z KLASYFIKACJI GUS, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPECJALIZOWANIE SIĘ W: - WYKONAWSTWIE OPRZYRZĄDOWANIA ODLEWNICZEGO (FORMY, KOKILE, RDZENNICE ITP.) I KUŹNICZEGO, - WYKONAWSTWIE FORM I MATRYC DLA PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
2001-03-30
2005-01-12
3663 - - PRODUKCJA NARZĘDZI I OPRZYRZĄDOWANIA DO OBRÓBKI MECHANICZNEJ, - ODLEWNICTWO METALI KOLOROWYCH, - PROJEKTOWANIE FORM I NARZĘDZI ORAZ OPRACOWYWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Z ZAKRESU KUZIENNICTWA, ODLEWNICTWA I PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
2001-03-30
2005-01-12
452 - WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE REMONTÓW ORAZ REALIZACJA OBIEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO.
2001-03-30
2005-01-12
9305 - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ NA SZCZEBLU HURTU I DETALU WYROBAMI WŁASNYMI I TOWARAMI ORAZ POŚREDNICTWO HANDLOWE TOWARAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI, RÓWNIEŻ SPRZEDAŻ KOMISOWA. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE EKSPORTU I IMPORTU MYŚLI TECHNICZNEJ, TOWARÓW I USŁUG.
2001-03-30
2005-01-12
7414A - WYKONYWANIE EKSPERTYZ I DORADZTWO TECHNICZNO-EKONOMICZNE.
2001-03-30
2005-01-12
744 - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ I PROMOCYJNEJ ORAZ ORGANIZOWANIE KONFERENCJI, WYSTAW I UDZIAŁÓW W TARGACH, GIEŁDACH I PRZETARGACH.
2001-03-30
2005-01-12
60 - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI TRANSPORTOWEJ I SPEDYCYJNEJ.
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie