KRS 0000005207
REGON07225073200000
NazwaFINNVEDEN METAL STRUCTURES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFINNVEDEN METAL STRUCTURES POLSKA
Data rejestracji 29 mar 2001 (23 lata temu) 29 mar 2001
Data usunięcia 24 maj 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WYZWOLENIA, 105, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁAFINNVEDEN BULTEN SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-03-29
2006-05-24
1.300 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 1.300.000 ZŁ
070606679
DAG LENNART HANSSON
Członek Organu Nadzoru
2001-03-29
2004-03-26
ROBERT GRZEGORZ GISZKA
Członek Organu Nadzoru
2001-03-29
2004-03-26
CLAS RAGNAR GUNNEBERG
Członek Organu Nadzoru
2004-03-26
2006-05-24
BO NILS LENNART DAHLSTRAND
Członek Organu Nadzoru
2004-03-26
2006-05-24
ERNST MALTE LENNART HAMMARSTROM
Członek Organu Nadzoru
2004-03-26
2006-05-24
SVEN ANDERS KARLSSON
Członek Organu Nadzoru
2001-03-29
2006-05-24
GRAŻYNA SKRZYPEK
Likwidator
2003-05-12
2004-02-05
ROBERT GRZEGORZ GISZKA
Prokurent
2004-03-26
2005-02-15
ŁĄCZNA Z PROKURENTEM URSZULĄ MORAWIEC
URSZULA MORAWIEC
Prokurent
2004-03-26
2005-02-15
ŁĄCZNA Z PROKURENTEM ROBERTEM GISZKĄ
BOGDAN PAPIEROK
Prokurent
2005-02-15
2006-05-24
ŁĄCZNA
GRAŻYNA SKRZYPEK
Prokurent
2005-02-15
2006-05-24
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI MAJĄ PRAWO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
RYSZARD JÓZEF SIWIK
PREZES ZARZĄDU
2001-03-29
2002-01-11
ARKADIUSZ TOMASZ KNICHAŁ
PREZES ZARZĄDU
2002-01-11
2003-05-12
URSZULA MORAWIEC
PREZES ZARZĄDU
2004-02-05
2004-03-26
PER ERLING AHLENBACK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-26
2006-05-24
2001-03-29
2003-05-12
BULTEN TOOLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-12
2004-02-05
BULTEN TOOLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie