KRS 0000005127
NIP7280000050
REGON00434170300000
Nazwa"AWA" JANINA ADAMEK, LECHOSŁAW ADAMEK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"AWA" JANINA ADAMEK, LECHOSŁAW ADAMEK
Data rejestracji 29 mar 2001 (23 lata temu) 29 mar 2001
Data usunięcia 06 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres NICIARNIANA, 50/52, ŁÓDŹ, 92- 320, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7280000050
data rejestracji 01 lut 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEEWA ANNA KALINKA WARZOCHA
Wspólnik
2011-12-28
2015-05-29
JANINA ADAMEK
Wspólnik
2001-03-29
2011-12-28
AGNIESZKA MARIA ADAMEK
Wspólnik
2001-03-29
2004-10-06
ALEKSANDER KALINKA
Wspólnik
2015-05-29
2020-08-06
EWA ANNA KALINKA
Wspólnik
2001-03-29
2004-10-06
LECHOSŁAW KAZIMIERZ ADAMEK
Wspólnik
2004-02-27
2020-08-06
LECHOSŁAW KAZIMIERZ ADAMEK
Prokurent
2001-03-29
2004-02-27
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
AGNIESZKA MARIA ADAMEK
Członek Organu Reprezentacji
2001-03-29
2004-10-06
ALEKSANDER KALINKA
Członek Organu Reprezentacji
2015-05-29
2020-08-06
JANINA ADAMEK
Członek Organu Reprezentacji
2001-03-29
2011-12-28
EWA ANNA KALINKA
Członek Organu Reprezentacji
2001-03-29
2004-10-06
LECHOSŁAW KAZIMIERZ ADAMEK
Członek Organu Reprezentacji
2004-02-27
2020-08-06
EWA ANNA KALINKA WARZOCHA
Członek Organu Reprezentacji
2011-12-28
2015-05-29
2001-03-29
2004-02-27
"AWA" JANINA ADAMEK, AGNIESZKA ADAMEK, EWA KALINKA SPÓŁKA JAWNA
2004-02-27
2004-10-06
"AWA" JANINA ADAMEK, AGNIESZKA ADAMEK, EWA KALINKA, LECHOSŁAW ADAMEK SPÓŁKA JAWNA
2001-03-29
2004-10-06
SUWALSKA, 25/27, ŁÓDŹ, 93-176, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie