KRS 0000004996
NIP7921002345
REGON65012734900000
Nazwa"ASTECH" KWAŚNY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"ASTECH" KWAŚNY I WSPÓLNICY
Data rejestracji 29 mar 2001 (23 lata temu) 29 mar 2001
Data usunięcia 15 mar 2023 15 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. PIEKARSKA, 3, JAROSŁAW, 37-500, JAROSŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7921002345
data rejestracji 20 sty 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃHENRYK KAZIMIERZ GUZIEWICZ
Wspólnik
2001-03-29
2016-05-27
MIROSŁAW BOGUSŁAW GUSTAK
Wspólnik
2001-03-29
2002-02-07
MARIA GUSTAK
Wspólnik
2001-03-29
2005-08-03
JANUSZ ZENON GUZIEWICZ
Wspólnik
2001-03-29
2002-02-07
JANUSZ ZENON GUZIEWICZ
Wspólnik
2005-05-20
2016-05-27
WIKTORIA KRYSTYNA MIKOWSKA BADURA
Wspólnik
2016-05-27
2018-02-09
ALICJA KATARZYNA KWAŚNY
Wspólnik
2018-02-09
2023-03-15
KRZYSZTOF WALDEMAR KWAŚNY
Wspólnik
2016-05-27
2023-03-15
KRZYSZTOF WALDEMAR KWAŚNY
Beneficjent
ALICJA KATARZYNA KWAŚNY
Beneficjent
KRZYSZTOF WALDEMAR KWAŚNY
reprezentant
JANUSZ ZENON GUZIEWICZ
Prokurent
2002-02-07
2005-05-20
ODDZIELNA
EDWARD ZBIGNIEW GUZIEWICZ
Prokurent
2002-02-07
2023-03-15
ODDZIELNA
KRZYSZTOF WALDEMAR KWAŚNY
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ALICJA KATARZYNA KWAŚNY
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE WSPÓLNIKOWI KRZYSZTOF KWAŚNY, A POZOSTALI WSPÓLNICY WYŁĄCZENI SĄ OD REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
MIROSŁAW BOGUSŁAW GUSTAK
Członek Organu Reprezentacji
2001-03-29
2002-02-07
MARIA GUSTAK
Członek Organu Reprezentacji
2001-03-29
2005-08-03
JANUSZ ZENON GUZIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2001-03-29
2002-02-07
KRZYSZTOF WALDEMAR KWAŚNY
Członek Organu Reprezentacji
2016-05-27
2023-03-15
HENRYK KAZIMIERZ GUZIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2001-03-29
2016-05-27
JANUSZ ZENON GUZIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2005-05-20
2016-05-27
2001-03-29
2005-08-03
ASTECH GIG GUSTAK I GUZIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
2005-08-03
2017-01-12
"ASTECH GIG" GUZIEWICZ I GUZIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
2001-03-29
2004-11-22
JAGIELLONÓW, 1, JAROSŁAW, 37-500, JAROSŁAW, POLSKA
2004-11-22
2011-09-02
KRÓLOWEJ JADWIGI, 3A, JAROSŁAW, 37-500, JAROSŁAW, POLSKA
2011-09-02
2012-05-31
SIKORSKIEGO, 6, JAROSŁAW, 37-500, JAROSŁAW, POLSKA
2012-05-31
2016-09-21
TRAUGUTTA, 13, JAROSŁAW, 37-500, JAROSŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie