KRS 0000004848
NIP6572398780
REGON29238962600000
NazwaZAKŁADY NAPRAWCZE SPRZĘTU MEDYCZNEGO A. CHABIOR, Z. KOKOR SPÓŁKA JAWNA W KIELCACH
Krótka nazwaZAKŁADY NAPRAWCZE SPRZĘTU MEDYCZNEGO A. CHABIOR, Z. KOKOR W KIELCACH
Data rejestracji 28 mar 2001 (23 lata temu) 28 mar 2001
Data usunięcia 27 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. ROLNA, 8, KIELCE, 25-419, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6572398780
data rejestracji 04 kwi 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2660Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHWALDEMAR WĄSIK
Wspólnik
2001-03-28
2015-04-24
ANDRZEJ MAREK CHABIOR
Wspólnik
2001-03-28
2021-07-27
ZBIGNIEW JÓZEF KOKOR
Wspólnik
2001-03-28
2021-07-27
JADWIGA ANASTAZJA ŻAK
Wspólnik
2001-03-28
2008-03-27
MARIA TEKLA POPŁAWSKA
Wspólnik
2001-03-28
2007-03-29
ZBIGNIEW JÓZEF KOKOR
Beneficjent
ANDRZEJ MAREK CHABIOR
reprezentant
ZBIGNIEW JÓZEF KOKOR
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ MA KAŻDY WSPÓLNIK, PRZY CZYM UMOWY I INNE OŚWIADCZENIA WOLI O SKUTKACH FINANSOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 5000 ZŁ PODPISUJE TRZECH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE. DECYZJE O NABYCIU RZECZY, PRAW MAJĄTKOWYCH, KREDYTÓW LUB POŻYCZEK O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 5000 ZŁ PODEJMUJĄ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE W FORMIE JEDNOGŁOŚNIE PODJĘTEJ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW MOŻE UPOWAŻNIĆ JEDNEGO ZE WSPÓLNIKÓW DO: A) PROWADZENIA BIEŻĄCYCH SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA NA ZEWNĄTRZ B) DO ZAWIERANIA UMÓW I ICH PODPISYWANIA WYZNACZONY ZOSTAJE WSPÓLNIK WYMIENIONY W PUNKCIE "A" Z DRUGIM WSPÓLNIKIEM UPOWAŻNIONYM W PODZIALE PRACY DO REPREZENTOWANIA SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH SPÓŁKI.
ANDRZEJ MAREK CHABIOR
Członek Organu Reprezentacji
2001-03-28
2021-07-27
WALDEMAR WĄSIK
Członek Organu Reprezentacji
2001-03-28
2015-04-24
MARIA TEKLA POPŁAWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2001-03-28
2007-03-29
ZBIGNIEW JÓZEF KOKOR
Członek Organu Reprezentacji
2001-03-28
2021-07-27
JADWIGA ANASTAZJA ŻAK
Członek Organu Reprezentacji
2001-03-28
2008-03-27
2001-03-28
2008-03-27
ZAKŁADY NAPRAWCZE SPRZĘTU MEDYCZNEGO J. ŻAK, A. CHABIOR SPÓŁKA JAWNA W KIELCACH
2008-03-27
2015-04-24
ZAKŁADY NAPRAWCZE SPRZĘTU MEDYCZNEGO A. CHABIOR, W. WĄSIK SPÓŁKA JAWNA W KIELCACH
2001-03-28
2005-11-14
ŚW. LEONARDA, 4, KIELCE, 25-953, KIELCE, POLSKA
2005-11-14
2008-03-27
SIENKIEWICZA, 73, KIELCE, 25-002, KIELCE, POLSKA
2008-03-27
2020-02-19
WOJSKA POLSKIEGO, 51, KIELCE, 25-375, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie