KRS 0000004766
NIP8971670687
REGON93278948600000
Nazwa"FJP SIEMER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFJP SIEMER
Data rejestracji 26 mar 2001 (23 lata temu) 26 mar 2001
Data usunięcia 16 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BRZOZOWA, 12, POZNAŃ, 61-429, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 636000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971670687
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWKRZYSZTOF KAŹMIERCZAK
Wspólnik
2001-03-26
2002-05-10
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4000 (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
Wspólnik
2002-05-10
2003-06-24
304 (TRZYSTA CZTERY) UDZIAŁY PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 152.000 (STO PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH.
93213652500000
"J.H. SIEMER GMBH"
Wspólnik
2002-07-01
2022-02-16
608 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 304.000,00 ZŁOTYCH
JOHANNES SIEMER
Wspólnik
2005-03-01
2022-02-16
664 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 332.000,00 ZŁOTYCH
JOHANNES HEINRICH SIEMER
Likwidator
2020-08-11
2022-02-16
JOHANNES HEINRICH SIEMER
reprezentant
JOHANNES HEINRICH SIEMER
Beneficjent
JOHANNES SIEMER
Członek Organu Nadzoru
2002-05-10
2003-06-24
HANS EGGE
Członek Organu Nadzoru
2002-05-10
2003-06-24
DARIA BOGUSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-10
2003-06-24
MARIA GARGA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-10
2003-06-24
AGNIESZKA GARNCAREK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-10
2003-06-24
GERTRUD SIEMER
Członek Organu Nadzoru
2003-06-24
2022-02-16
MARKUS SIEMER
Członek Organu Nadzoru
2003-06-24
2022-02-16
HANNO SIEMER
Członek Organu Nadzoru
2003-06-24
2022-02-16
JOHANNES HEINRICH SIEMER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
POSIADANIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "J.H. SIEMER GMBH" BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI "FJP SIEMER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
EWA KOWALSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-03-26
2002-05-10
ANDRZEJ KOZŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-10
2003-06-24
JOHANNES SIEMER
PREZES ZARZĄDU
2003-06-24
2020-08-11
2001-03-26
2002-05-10
"JWKG-III" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-10
2003-05-06
"FJP BOGUSZ I SIEMER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-06
2020-08-11
"FJP SIEMER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-03-26
2002-05-10
ŚWIDNICKA, 36, WROCŁAW, 50-068, WROCŁAW, POLSKA
2002-05-10
2003-05-06
PLAC STRZELECKI, 28, WROCŁAW, 50-224, WROCŁAW, POLSKA
2003-05-06
2021-08-24
GENERAŁA SIKORSKIEGO, 22, MIĘDZYCHÓD, 64-400, MIĘDZYCHÓD, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie