KRS 0000004593
NIP9552016972
REGON81236366500000
Nazwa"CHEMTECH - ECO"" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCHEMTECH - ECO
Data rejestracji 27 mar 2001 (23 lata temu) 27 mar 2001
Data usunięcia 21 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA PIASTÓW, 59, SZCZECIN, 70-335, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5262A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMISŁAWOMIR CEZARY KOBARYNKA
Wspólnik
2001-03-27
2019-10-21
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ
ANDRZEJ MIECZYSŁAW KROPOPEK
Wspólnik
2001-03-27
2002-09-26
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ
IWONA HORODYŃSKA
Wspólnik
2001-03-27
2002-09-26
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ
MARIA STAROŃ
Wspólnik
2001-03-27
2002-09-26
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ
KAZIMIERZ BOLESŁAW SIKORA
Wspólnik
2001-03-27
2002-09-26
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ
ANDRZEJ ZIĘBA
Wspólnik
2001-03-27
2002-09-26
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ
MAGDALENA ALEKSANDRA MAJCZUK
Wspólnik
2002-09-26
2019-10-21
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
ŁUKASZ HAPKA
Wspólnik
2002-09-26
2019-10-21
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
TERESA BERNADETA CIEŚLIŃSKA
Prokurent
2002-09-26
2019-10-21
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD DWUOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ PODPISYWANIA UPRAWNIEŃ SĄD DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE
SŁAWOMIR CEZARY KOBARYNKA
PREZES ZARZĄDU
2001-03-27
2002-09-26
IWONA HORODYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-03-27
2002-09-26
JAROSŁAW HAPKA
PREZES ZARZĄDU
2002-09-26
2019-10-21
MAGDALENA ALEKSANDRA MAJCZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-26
2019-10-21
2001-03-27
2002-09-26
"SMEZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-03-27
2002-09-26
TRANOWA, 7, SZCZECIN, 70-621, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie