KRS 0000004253
REGON01719911000000
NazwaTROJA MGM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTROJA MGM
Data rejestracji 29 mar 2001 (23 lata temu) 29 mar 2001
Data usunięcia 21 kwi 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KLESZCZOWA, 9, WARSZAWA, 02-485, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6322C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5530A RESTAURACJE #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAELŻBIETA HANNA PRIMKE
Wspólnik
2001-03-29
2010-04-21
10 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 5.000,00 PLN
ERCAN BAYRAKTUTAN
Wspólnik
2001-03-29
2010-04-21
50 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 25.000,00 PLN
JERZY POCHEĆ
Wspólnik
2001-03-29
2010-04-21
25 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 12.500,00 PLN
ADAM BOGDAN KRZYSZEWSKI
Wspólnik
2001-03-29
2010-04-21
15 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 7.500,00 PLN
JERZY POCHEĆ
Likwidator
2009-09-15
2010-04-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
ERCAN BAYRAKTUTAN
PREZES ZARZĄDU
2001-03-29
2003-10-17
JERZY POCHEĆ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-03-29
2009-09-15
2001-03-29
2009-09-15
TROJA MGM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie