KRS 0000004046
REGON59214003000000
Nazwa"PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPARTNER
Data rejestracji 23 mar 2001 (23 lata temu) 23 mar 2001
Data usunięcia 12 wrz 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻEROMSKIEGO, 21, ZELÓW, 97-425, ZELÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEGMINA ZELÓW
Wspólnik
2001-03-23
2011-09-12
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ
590648273
BOGUSŁAW MIKOŁAJ RYCHLIK
Wspólnik
2001-03-23
2004-05-27
90 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 90.000,00 ZŁ ( DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁ )
TOMASZ IGNACZAK
Likwidator
2010-05-13
2011-09-12
BOGUSŁAW MIKOŁAJ RYCHLIK
Członek Organu Nadzoru
2001-03-23
2004-05-27
KAZIMIERZ BOGDAN HUDZIK
Członek Organu Nadzoru
2001-03-23
2004-05-27
ALEKSANDRA AURELIA RYCHLIK
Członek Organu Nadzoru
2001-03-23
2004-05-27
BEATA HENRYKA TOKARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2011-09-12
MAREK GÓRECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2011-09-12
WINCENTY BERLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2011-09-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK GÓRECKI
PREZES ZARZĄDU
2001-03-23
2004-05-27
TOMASZ IGNACZAK
PREZES ZARZĄDU
2004-05-27
2010-05-13
2001-03-23
2009-03-30
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-03-30
2010-05-13
"PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-03-23
2004-05-27
WRONIA, 65, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie