KRS 0000003878
REGON27748754000000
Nazwa"AKCES" SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"AKCES" SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 30 maj 2001 (23 lata temu) 30 maj 2001
Data usunięcia 24 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3-GO MAJA, 22, KATOWICE, 40-097, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #3511A PRODUKCJA STATKÓW Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3511B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW, PLATFORM I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH #4012Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMURYSZARD LESZCZYŃSKI
Wspólnik
2001-05-30
2002-03-25
81 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ. KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.500,00 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA LIDIA LESZCZYŃSKA
Wspólnik
2001-05-30
2002-03-25
79 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.500,00 ZŁOTYCH
ADAM NIKODEM MAJKOWSKI
Wspólnik
2002-03-25
2018-05-24
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPARAGRAF 19 UMOWY SPÓŁKI, PARAGRAF 25 UMOWY SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RYSZARD LESZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-05-30
2002-03-25
ADAM NIKODEM MAJKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-25
2013-11-20
ILONA GRAŻYNA KANCLERZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-25
2005-09-23
2001-05-30
2002-03-25
CENTRUM USŁUGOWO-HANDLOWE "AKCES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-25
2005-09-23
DORADZTWO FINANSOWE I GOSPODARCZE AKCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-30
2002-03-25
CHORZOWSKA, 82, KATOWICE, 49-951, KATOWICE, POLSKA
2002-03-25
2005-09-23
3-GO MAJA, 11, KATOWICE, 40-004, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie