KRS 0000003368
NIP7122613606
REGON43122619900000
NazwaOGÓLNOPOLSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOGÓLNOPOLSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW
Data rejestracji 23 mar 2001 (23 lata temu) 23 mar 2001
Data usunięcia 15 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
Adres NARUTOWICZA, 1, KRAŚNIK, 23-200, KRAŚNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#0112B UPRAWA WARZYW I SPECJALNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #913 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICHLUDWIK BIELECKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-09
2007-08-10
ANTONI KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-09
2007-08-10
ADAM SARNA
Członek Organu Nadzoru
2005-06-09
2007-08-10
JANUSZ BRAL
Członek Organu Nadzoru
2007-08-10
2014-10-15
ANTONI KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-10
2014-10-15
ADAM SARNA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-10
2014-10-15
JANUSZ REJ
Członek Organu Nadzoru
2001-03-23
2005-06-09
CZESŁAW STĘPNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-03-23
2005-06-09
WITOLD MACIĄG
Członek Organu Nadzoru
2001-03-23
2005-06-09
MAGDALENA JANCZAREK
Likwidator
2013-08-05
2014-10-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
JANUSZ REJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-09
2007-08-10
GUSTAW JAN MILCZ
PREZES
2001-03-23
2005-06-09
STANISŁAW LONGIN TOPOREK
WICEPREZES
2001-03-23
2005-06-09
STANISŁAW LONGIN TOPOREK
PREZES ZARZĄDU
2005-06-09
2013-08-05
MARIAN KAZIMIERZ LEGĘZA
SKARBNIK
2001-03-23
2005-06-09
BOGUSŁAW MIKITA
SEKRETARZ
2001-03-23
2005-06-09
STEFAN ZDZISŁAW NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-23
2005-06-09
JAN WÓJTOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-23
2005-06-09
ZBIGNIEW RYSZARD KONDRACKI
SEKRETARZ ZARZĄDU
2005-06-09
2007-08-10
WITOLD MACIĄG
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-09
2007-08-10
2001-03-23
2013-08-05
OGÓLNOPOLSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW
2001-03-23
2004-02-13
AL.NIEPODLEGŁOŚCI, 20, KRAŚNIK, 23-200, KRAŚNIK, POLSKA
2004-02-13
2013-08-05
AL.NIEPODLEGŁOŚCI, 10A, KRAŚNIK, 23-210, KRAŚNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie