KRS 0000003211
REGON63235282400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI "EXPOZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI "EXPOZ"
Data rejestracji 20 mar 2001 (24 lata temu) 20 mar 2001
Data usunięcia 05 lip 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RATAJCZAKA, 10/12, POZNAŃ, 61-815, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAHENRYK GREFLING
Wspólnik
2001-03-20
2004-07-05
10 UDZIAŁÓW, 2000 ZŁ
JACEK CEPRYŃSKI CIEKAWY
Wspólnik
2001-03-20
2004-07-05
9 UDZIAŁÓW, 1800 ZŁ
CZESŁAW KAZIMIERZ OWCZARZAK
Wspólnik
2001-03-20
2004-07-05
9 UDZIAŁÓW, 1800 ZŁ
MACIEJ BOCHEŃSKI
Wspólnik
2001-03-20
2004-07-05
7 UDZIAŁÓW, 1400 ZŁ
MACIEJ BOCHEŃSKI
Prokurent
2001-03-20
2002-08-14
SAMOISTNA
HENRYK GREFLING
Likwidator
2002-08-14
2004-07-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
HENRYK GREFLING
DYREKTOR ZARZĄDU
2001-03-20
2002-08-14
JACEK CEPRYŃSKI CIEKAWY
Z-CA DYREKTORA ZARZĄDU
2001-03-20
2002-08-14
CZESŁAW KAZIMIERZ OWCZARZAK
Z-CA DYREKTORA SPÓŁKI
2001-03-20
2002-08-14
2001-03-20
2002-08-14
PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI "EXPOZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie