KRS 0000003002
NIP1230887728
REGON01619921300000
Nazwa"HADLEY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHADLEY POLSKA
Data rejestracji 13 mar 2001 (24 lata temu) 13 mar 2001
Data usunięcia 17 mar 2017 17 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RZESZÓW, 35-073, ., POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAZBIGNIEW ROBERT CHOMAN
Prokurent
2010-10-29
2012-06-29
SAMOISTNA
EWA JADWIGA WOJTECKA
Prokurent
2010-10-29
2011-10-07
SAMOISTNA
DMITRY AGEEV
Prokurent
2001-05-25
2002-03-26
PROKURA SAMOISTNA
DMITRY AGEEV
Prokurent
2010-10-29
2011-10-07
SAMOISTNA
DANUTA BOGUMIŁA FRAŃCZAK
Wspólnik
2001-03-13
2008-09-26
70 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 ZŁ
INNA GRISHAEVA
Wspólnik
2001-03-13
2002-03-26
15 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁ
DMITRY AGEEV
Wspólnik
2002-03-26
2010-10-29
85 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.500 ZŁ
IGOR BOYARINTSEV
Wspólnik
2002-03-26
2008-09-26
15 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁ
IGOR BOYARINTSEV
Wspólnik
2008-09-26
2010-10-29
15 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁ
ELŻBIETA WOJTECKA
Wspólnik
2010-10-29
2011-10-07
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000,00 ZŁ
BEATA CHOMAN
Wspólnik
2010-10-29
2011-10-07
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000,00 ZŁ
DMITRY AGEEV
Wspólnik
2011-10-07
2012-06-29
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
IGOR BOYARINTSEV
Wspólnik
2011-10-07
2012-06-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
VASYL FEDYNA
Wspólnik
2012-06-29
2012-10-24
100 UDIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
INNA GRISHAEVA
PREZES ZARZĄDU
2001-03-13
2002-03-26
DANUTA BOGUMIŁA FRAŃCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-03-13
2008-09-26
DMITRY AGEEV
PREZES ZARZĄDU
2002-03-26
2010-10-29
IGOR BOYARINTSEV
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-26
2003-06-25
JANUSZ CHMIELEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-10-29
2012-06-29
VASYL FEDYNA
PREZES ZARZĄDU
2012-06-29
2012-10-24
DARIA DUKHNYCH
PREZES ZARZĄDU
2012-10-24
2017-03-17
2001-03-13
2005-06-03
"HADLEY POLSKA" SPÓŁKA Z O.O.
2001-03-13
2004-03-19
STEFANA ŻEGLIŃSKIEGO, 4, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
2004-03-19
2008-09-26
PRZESMYCKIEGO, 23M, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
2008-09-26
2010-10-29
RYNEK, 12, SEROCK, 05-140, SEROCK, POLSKA
2010-10-29
2010-11-30
KOLIST, 25, KATOWICE, 40-486, KATOWICE, POLSKA
2010-11-30
2012-06-29
KOLISTA, 25, KATOWICE, 40-486, KATOWICE, POLSKA
2012-06-29
2014-06-20
PL. WOLNOŚCI, 13, RZESZÓW, 35-073, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie