KRS 0000002895
NIP8471403405
REGON51085232300000
NazwaAGROL SIEJNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAGROL SIEJNIK
Data rejestracji 22 mar 2001 (23 lata temu) 22 mar 2001
Data usunięcia 25 sie 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1, SIEJNIK, 19-401, OLECKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #157 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃINSTYTUT ZOOTECHNIKI W KRAKOWIE
Wspólnik
2001-03-22
2001-04-04
5701 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.701.000 ZŁ /PIĘĆ MILIONÓW SIEDEMSET JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH/
000079728
ANDRZEJ GLIŃSKI
Wspólnik
2001-04-04
2010-08-25
7000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000.000 ZŁ
DOROTA OŁÓW
Prokurent
2001-04-04
2006-05-09
SAMOISTNA
DOROTA OŁÓW
Likwidator
2001-03-22
2001-04-04
MAGDALENA ANNA ROSOWSKA
Powiernik
2004-03-16
2010-08-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST, W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB PROKURENT, A W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ GLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-04-04
2010-08-25
2001-03-22
2001-04-04
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI SIEJNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie