KRS 0000002847
REGON19250914000000
Nazwa"POL-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOL-BUD
Data rejestracji 07 mar 2001 (24 lata temu) 07 mar 2001
Data usunięcia 05 lip 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PORTOWA, 10, WŁADYSŁAWOWO, 84-120, WŁADYSŁAWOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5162Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHKRZYSZTOF RYSZARD ADAMCZYK
Wspólnik
2001-03-07
2012-07-05
50 UDZIAŁÓW 25 TYSIĘCY ZŁOTYCH
PAWEŁ ARTUR GAWRYLUK
Wspólnik
2001-03-07
2012-07-05
50 UDZIAŁÓW 25 TYSIĘCY ZŁOTYCH
KRZYSZTOF RYSZARD ADAMCZYK
Likwidator
2011-01-26
2012-07-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - PAWEŁ GAWRYLUK WICEPREZES ZARZĄDU - KRZYSZTOF ADAMCZYK DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
PAWEŁ ARTUR GAWRYLUK
PREZES ZARZĄDU
2001-03-07
2011-01-26
KRZYSZTOF RYSZARD ADAMCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-03-07
2011-01-26
2001-03-07
2011-01-26
"POL - BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie