KRS 0000002782
REGON51957609500000
NazwaOLSZTYNECKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW WARZYW I OWOCÓW
Krótka nazwaOLSZTYNECKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW WARZYW I OWOCÓW
Data rejestracji 16 mar 2001 (24 lata temu) 16 mar 2001
Data usunięcia 28 wrz 2007 Invalid date
Forma prawnaROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
Adres ZIELONA, 16, OLSZTYNEK, 11-015, OLSZTYNEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWKRZYSZTOF CHMIELEWSKI
Likwidator
2007-03-26
2007-09-28
MICHAŁ WOJCIECH GROBLEWSKI
Likwidator
2007-03-26
2007-09-28
JAN CHRZANOWSKI
Likwidator
2007-03-26
2007-09-28
KRZYSZTOF CHMIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-18
2005-01-25
WOJCIECH GOŁĘBIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-18
2007-09-28
SZCZEPAN TADEUSZ CICHOCKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-25
2007-09-28
ROMAN PIOTR PIRÓG
Członek Organu Nadzoru
2003-12-18
2007-09-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZRZESZENIE NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB UPOWAŻNIONY PRZEZ NIEGO CZŁONEK ZARZĄDU. OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW,OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I UPOWAŻNIONY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE PEŁNOMOCNIK.
DANIEL HARATYM
PREZES ZARZĄDU
2003-12-18
2005-01-25
SZCZEPAN TADEUSZ CICHOCKI
WICEPREZES
2003-12-18
2005-01-25
JAROSŁAW AUGUŚCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-18
2005-01-25
JAN CHRZANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-01-25
2007-03-26
MICHAŁ WOJCIECH GROBLEWSKI
WICEPREZES
2005-01-25
2007-03-26
KRZYSZTOF CHMIELEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-25
2007-03-26
2001-03-16
2003-12-18
OLSZTYNECKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW MARCHWII
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie