KRS 0000002707
NIP9730746449
REGON97800160500000
Nazwa"KLM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKLM
Data rejestracji 07 mar 2001 (24 lata temu) 07 mar 2001
Data usunięcia 28 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZJEDNOCZENIA, 106, ZIELONA GÓRA, 65-120, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #6022Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #3420Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMIKRZYSZTOF UHMAN
Wspólnik
2001-03-07
2003-01-29
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ (STOZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ (CZTERYTYSIĄCEZŁOTYCH)
MIROSŁAW PIOTR KOSTYSZAK
Wspólnik
2003-01-29
2008-12-09
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17000,00 ZŁ
JACEK TADEUSZ MAJEWSKI
Wspólnik
2003-01-29
2017-09-28
510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51000,00 ZŁ
GRAŻYNA UHMAN
Wspólnik
2003-01-29
2003-09-08
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1100,00 ZŁ.
DARIUSZ KAMIŃSKI
Wspólnik
2003-09-08
2004-04-13
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100 ZŁ.
ZBIGNIEW ANTONI LESZCZYŃSKI
Wspólnik
2004-04-13
2008-12-09
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIJEDNOOSOBOWY ZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWY ZARZĄD SPÓŁKI
KRZYSZTOF UHMAN
DYREKTOR ZARZĄDU
2001-03-07
2003-01-29
DARIUSZ KAMIŃSKI
DYREKTOR ZARZĄDU
2003-01-29
2003-09-08
JACEK TADEUSZ MAJEWSKI
DYREKTOR ZARZĄDU
2003-09-08
2017-09-28
2001-03-07
2004-04-13
"EURO-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-03-07
2003-09-15
NIECAŁA, 2A, ZIELONA GÓRA, 65-247, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie