KRS 0000002683
NIP6570309039
REGON00368158400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI.
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGAT" .
Data rejestracji 09 mar 2001 (24 lata temu) 09 mar 2001
Data usunięcia 27 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMASZOWSKA, 106, KIELCE, 25-320, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@AGAT.NEO.PL
Dane podatkowe
NIP 6570309039
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHPIOTR KAZIMIERZ SKRZYPEK
Beneficjent
RYSZARD ANTONI ŻELAZNY
Beneficjent
KAROL ZAGNIŃSKI
Beneficjent
PIOTR KAZIMIERZ SKRZYPEK
reprezentant
ZDZISŁAW ZAGNIŃSKI
Wspólnik
2001-03-09
2020-10-27
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ
RYSZARD ANTONI ŻELAZNY
Wspólnik
2001-03-09
2020-10-27
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22 500,00 ZŁ
KAROL ZAGNIŃSKI
Wspólnik
2012-08-23
2020-10-27
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 000,00 ZŁ
PIOTR KAZIMIERZ SKRZYPEK
Powiernik
2016-12-08
2020-10-27
PIOTR KAZIMIERZ SKRZYPEK
Beneficjent
SYNDYK - POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH SYGN. AKT V GU 76/16
RYSZARD ANTONI ŻELAZNY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KAROL ZAGNIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
ZDZISŁAW ZAGNIŃSKI
PREZES
2001-03-09
2005-05-12
ZDZISŁAW ZAGNIŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2005-05-12
2011-06-17
ZDZISŁAW ZAGNIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-06-17
2012-05-23
ZDZISŁAW ZAGNIŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2012-05-23
2013-05-07
KAROL ZAGNIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-23
2013-05-07
KAROL ZAGNIŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2013-05-07
2016-12-05
MICHAŁ ŻELAZNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-23
2016-12-05
RYSZARD ANTONI ŻELAZNY
ZASTĘPCA PREZESA
2001-03-09
2005-05-12
ZDZISŁAW ZAGNIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-07
2015-11-02
ZDZISŁAW ZAGNIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-11-02
2016-09-07
2001-03-09
2012-08-23
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO -USŁUGOWO-HANDLOWE "AGAT" SPÓŁKA Z O.O.
2012-08-23
2016-12-08
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie