KRS 0000002039
NIP6772146988
REGON35717222700000
NazwaCEKOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIWIDACJI
Krótka nazwaCEKOBUD W LIWIDACJI
Data rejestracji 27 mar 2001 (23 lata temu) 27 mar 2001
Data usunięcia 06 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEWÓZ, 2, KRAKÓW, 30-716, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄWOJCIECH WACŁAW MRÓZ
Wspólnik
2001-03-27
2016-09-06
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF ZBIGNIEW WEDLER
Wspólnik
2001-03-27
2016-09-06
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ
BOLESŁAW WŁODZIMIERZ SARLIŃSKI
Wspólnik
2001-03-27
2016-09-06
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
WOJCIECH WACŁAW MRÓZ
Likwidator
2007-10-02
2016-09-06
KRZYSZTOF ZBIGNIEW WEDLER
Likwidator
2007-10-02
2016-09-06
BOLESŁAW WŁODZIMIERZ SARLIŃSKI
Likwidator
2007-10-02
2016-09-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
KRZYSZTOF ZBIGNIEW WEDLER
PREZES
2001-03-27
2007-10-02
WOJCIECH WACŁAW MRÓZ
WICEPREZES
2001-03-27
2007-10-02
BOLESŁAW WŁODZIMIERZ SARLIŃSKI
WICEPREZES
2001-03-27
2007-10-02
2001-03-27
2007-10-02
CEKOBUD
2001-03-27
2003-03-31
BURSZTYNOWA, 5, KRAKÓW, 31 - 213, KRAKÓW, POLSKA
2003-03-31
2007-02-16
AL. SŁOWACKIEGO, 39, KRAKÓW, 31-159, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie